Organo di indirizzo e controllo è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia.
Legislatura - elezioni provinciali | 06/10/2014 - 06/10/2016 | |
---|---|---|
Insieme per una nuova Provincia |
10
|
|
campo vuoto |
Gian Carlo Muzzarelli
(Presidente della Provincia)
|
campo vuoto |
campo vuoto |
campo vuoto |
|
campo vuoto |
campo vuoto |
|
campo vuoto |
campo vuoto |
|
campo vuoto |
campo vuoto |
|
campo vuoto |
campo vuoto |
|
campo vuoto |
campo vuoto |
|
campo vuoto |
campo vuoto |
|
campo vuoto |
campo vuoto |
|
campo vuoto |
Romano Canovi
(Cessato prima della fine del mandato)
|
campo vuoto |
Unione Modena Civica - Uniamoci |
2
|
|
campo vuoto |
campo vuoto |
|
campo vuoto |
campo vuoto |
|
Forza Italia |
1
|
|
campo vuoto |
campo vuoto |
|
chiusura della tabella |
Situazione patrimoniale e reddituale data dell'ultimo aggiornamento: martedì 27 settembre 2016 |
Dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità (art. 20, comma 2, D.Lgs. n. 39 del 8.4.2013) - Mandato 2014-2016 data dell'ultimo aggiornamento: martedì 10 gennaio 2017 |
data di creazione: | lunedì 6 ottobre 2014 |
---|---|
data di modifica: | lunedì 6 ottobre 2014 |